序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑鹏 | 55% | 330.0万人民币 |
2 | 蒋彬彬 | 45% | 270.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑鹏
|
|
2 |
蔡琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
欧阳序世 *** 备案手机:***
|
秦欢 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2015-08-26 | 股东变更 |
蒋彬彬罗荣阳 [退出]
|
蒋彬彬郑鹏 [新增]
|
3 | 2015-08-26 | 法定代表人变更 |
罗荣阳
|
郑鹏
|
4 | 2015-08-26 | 投资人(股权)变更 |
蒋彬彬出资 270.00000万元 人民币;罗荣阳出资 330.00000万元 人民币 [退出]
|
郑鹏出资 330.00000万元 人民币 ; [新增]蒋彬彬出资 270.00000万元 人民币
|
5 | 2015-06-02 | 股东变更 |
蒋彬彬郑鹏 [退出]
|
蒋彬彬罗荣阳 [新增]
|
6 | 2015-06-02 | 法定代表人变更 |
郑鹏
|
罗荣阳
|
7 | 2015-06-02 | 投资人(股权)变更 |
郑鹏出资 330.00000万元 人民币; [退出]蒋彬彬出资 270.00000万元 人民币
|
罗荣阳出资 330.00000万元 人民币 ; [新增]蒋彬彬出资 270.00000万元 人民币
|
8 | 2015-05-25 | 投资人(股权)变更 |
郑鹏李鹏 [退出]蔡琼 [退出]
|
郑鹏蒋彬彬 [新增]
|