序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张明见 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫中普
|
|
2 |
邱永松
|
|
3 |
张明见
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江华恒泰工程机械租赁服务有限公司机械配件经营部
|
蒋江生 | 2008-08-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 法定代表人变更 |
胡维忠
|
闫中普
|
2 | 2021-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡维忠 [退出]
|
闫中普 [新增]
|
3 | 2020-11-24 | 法定代表人变更 |
蒋江华
|
胡维忠
|
4 | 2020-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋江华 [退出]
|
胡维忠 [新增]
|
5 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张明见 [退出]
|
蒋江华 [新增]
|
6 | 2020-01-03 | 法定代表人变更 |
张明见
|
蒋江华
|
7 | 2019-12-24 | 联络员备案 |
彭斯斯 *** 备案手机:***
|
蒋江生 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-07-09 | 财务负责人 |
胡维忠 ***
|
张明见 ***
|
9 | 2018-07-09 | 股东变更 |
胡维忠 [退出]
|
张明见 [新增]
|
10 | 2018-07-09 | 法定代表人变更 |
胡维忠
|
张明见
|