序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李荣红 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 刘军 | 29% | 14.5万人民币 |
3 | 陈济民 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李荣红
|
|
2 |
刘军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李荣红 [退出]
|
刘军 [新增]
|
2 | 2021-08-16 | 章程备案 |
无
|
2021-08-13启用新章程
|
3 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军 [退出]
|
李荣红 [新增]
|
4 | 2021-08-16 | 法定代表人变更 |
刘军
|
李荣红
|
5 | 2021-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军 [退出]
|
李荣红 [新增]
|
6 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-07-12启用新章程
|
7 | 2021-07-13 | 法定代表人变更 |
李荣红
|
刘军
|
8 | 2021-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李荣红 [退出]
|
刘军 [新增]
|
9 | 2017-08-25 | 股东变更 |
陈济民 ,刘军
|
陈济民 ,李荣红 , [新增]刘军
|
10 | 2017-08-25 | 投资人(股权)变更 |
刘军 出资 20万人民币;陈济民 出资 30万人民币;
|
刘军 出资 14.5( - 27.5% )万人民币;陈济民 出资 10( - 66.66667% )万人民币;李荣红 出资 25.5万人民币; [新增]
|