序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢德渊 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢德渊
|
|
2 |
彭泽会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
向继艳 *** 备案手机:***
|
谢欣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-06-22 | 联络员备案 |
向继艳 *** 备案手机:***
|
向继艳 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
向继艳 *** 备案手机:***
|
向继艳 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-24 | 联络员备案 |
向继艳 *** 备案手机:***
|
向继艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-23 | 联络员备案 |
向继艳 *** 备案手机:***
|
向继艳 *** 备案手机:***
|
6 | 2015-07-13 | 股东变更 |
彭泽会 [退出]谢德渊
|
谢德渊
|
7 | 2015-07-13 | 企业类型变更 |
9230
|
9231
|
8 | 2015-07-13 | 投资人(股权)变更 |
谢德渊出资 1500.00000万元 人民币; [退出]彭泽会出资 8500.00000万元 人民币 [退出]
|
谢德渊出资 10000.00000万元 人民币
|
9 | 2015-06-26 | 股东变更 |
罗良卯 [退出]谢光强 [退出]
|
彭泽会 [新增]谢德渊 [新增]
|
10 | 2015-06-26 | 法定代表人变更 |
谢光强
|
谢德渊
|