序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南康旺企业管理有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建学
|
|
2 |
蔡江红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-30 | 联络员备案 |
刘帆 *** 备案手机:***
|
佘安荣 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-02-26 | 联络员备案 |
王香英 *** 备案手机:***
|
刘帆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-12-20 | 联络员备案 |
王香英 *** 备案手机:***
|
王香英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-11-17 | 股东变更 |
蔡江红 , [退出]刘建学 [退出]
|
湖南康旺企业管理有限公司 [新增]
|
5 | 2020-11-17 | 经营期限 |
2009年5月14日 至 2029年5月13日
|
2009年5月14日 至 2050年12月31日
|
6 | 2020-11-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡江红
|
蔡江红
|
8 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建学
|
刘建学
|
9 | 2020-11-17 | 章程备案 |
无
|
2020-10-30变更股东
|
10 | 2020-03-25 | 联络员备案 |
沈小军 *** 备案手机:***
|
王香英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|