序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中电建新能源集团有限公司 | 100% | 26700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石文龙
|
|
2 |
李彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 章程备案 |
无
|
2022-04-27第三章第六条。
|
2 | 2022-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李良师 [退出]
|
石文龙 [新增]
|
3 | 2022-05-26 | 法定代表人变更 |
李良师
|
石文龙
|
4 | 2022-05-26 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
中国水电建设集团新能源开****有限责任公司;
|
中电建新能源集团有限公司; [名称变更]
|
5 | 2022-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴俊 [退出]
|
李彬 [新增]
|
6 | 2022-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘昆 [退出]
|
石文龙 [新增]
|
7 | 2022-05-12 | 联络员备案 |
胡玲 *** 备案手机:***
|
李小丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-12-23 | 章程备案 |
无
|
2021-12-22第三章第六条
|
9 | 2021-12-23 | 股东变更 |
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 [退出]
|
中国水电建设集团新能源开****有限责任公司 [新增]
|
10 | 2021-12-22 | 联络员备案 |
胡玲 *** 备案手机:***
|
胡玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|