序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 怀化天璞投资有限公司 | 45.805% | 458.05万人民币 |
2 | 黄才健 | 25.235% | 252.35万人民币 |
3 | 肖晖 | 13.51% | 135.1万人民币 |
4 | 刘志林 | 12.02% | 120.2万人民币 |
5 | 涂建湘 | 3.43% | 34.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄才健
|
|
2 |
涂建湘
|
|
3 |
肖晖
|
|
4 |
刘志林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
芷江凯旋房地产开****有限公司新晃分公司
|
涂建湘 | 2018-01-10 |
2 |
芷江凯旋房地产开****有限公司晃山新城项目部
|
涂建湘 | 2014-10-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 股东变更 |
黄才健 ,刘志林 ,涂建湘 ,肖晖
|
怀化天璞投资有限公司 , [新增]黄才健 ,刘志林 ,涂建湘 ,肖晖
|
2 | 2020-07-30 | 章程备案 |
无
|
2020-07-091 投资人(股权)变更 刘志林 (出资比例12.02%) 2016-11-08:货币120.2万元人民币; 怀化天璞投资有限公司 (出资比例45.8%) 2016-11-08:货币458.05万元人民币; 涂建湘 (出资比例3.43%) 2016-11-08:货币34.3万元人民币; 肖晖 (出资比例13.51%) 2016-11-08:货币135.1万元人民币; 黄才健 (出资比例25.23%) 2016-11-08:货币252.35万元人民币;
|
3 | 2020-04-23 | 章程备案 |
无
|
2020-04-22经营期限(营业期限):40年
|
4 | 2020-04-23 | 经营期限 |
2000年5月8日 至 2020年5月7日
|
2000年5月8日 至 2040年5月7日
|
5 | 2018-09-11 | 股东变更 |
黄才健 ,周国清 [退出]
|
黄才健 ,刘志林 , [新增]涂建湘 , [新增]肖晖 [新增]
|
6 | 2018-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周国清 [退出]
|
刘志林 [新增]
|
7 | 2018-09-11 | 法定代表人变更 |
黄才健
|
黄才健
|
8 | 2018-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄才健 [退出]
|
涂建湘 [新增]
|
9 | 2018-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄才健
|
涂建湘 [新增]肖晖 [新增]黄才健
|
10 | 2016-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秋华 [退出]
|
周国清 [新增]
|