序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈献春 | 65% | 1300万人民币 |
2 | 王掌富 | 35% | 700万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
向文娟
|
|
2 |
朱勇刚
|
|
3 |
黄伟民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-09 | 联络员备案 |
徐江青 *** 备案手机:***
|
徐江青 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-09-14 | 法定代表人变更 |
陈献春
|
向文娟
|
3 | 2016-06-22 | 联络员备案 |
刘翔 备案手机:*****
|
徐江青 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-01 | 联络员备案 |
朱勇刚 备案手机:*****
|
刘翔 备案手机:*****
|