序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋春芳 | 67% | 20.1万人民币 |
2 | 刘小英 | 33% | 9.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋春芳
|
|
2 |
刘小英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-15 | 股东变更 |
鲍志勇 , [退出]肖燕春 [退出]
|
刘小英 , [新增]宋春芳 [新增]
|
2 | 2020-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖燕春 [退出]
|
刘小英 [新增]
|
3 | 2020-01-15 | 财务负责人 |
|
蒋晓芳 ***
|
4 | 2020-01-15 | 法定代表人变更 |
刘小英
|
宋春芳
|
5 | 2020-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲍志勇 [退出]
|
宋春芳 [新增]
|
6 | 2020-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘小英 [退出]
|
宋春芳 [新增]
|
7 | 2020-01-15 | 章程备案 |
无
|
2020-01-101.出资人变更
|
8 | 2020-01-08 | 地址变更 |
怀化市鹤城区迎丰中路育才巷12号
|
怀化市鹤城区迎丰中路育才巷12号
|
9 | 2020-01-06 | 联络员备案 |
鲍志勇 *** 备案手机:***
|
宋春芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲍志勇 [退出]
|
刘小英 [新增]
|