序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新余市银龙光伏工程有限公司 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 杨荣昌 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张小文
|
|
2 |
张金平
|
|
3 |
杨荣昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖金文 [退出]
|
张金平 [新增]
|
2 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
敖龙龙 [退出]
|
廖金文 [新增]
|
3 | 2020-09-08 | 经营范围变更 |
光伏****电、供应、销售,光伏设备生产、维护、销售,光伏****电研****、光伏设备研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光伏****电;电力供应、销售;光伏设备生产、安装及维护、销售;光伏****电研****、电站设计;光伏设备研****;光伏系统施工、运维及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-03-12 | 地址变更 |
新晃县人民路40号
|
新晃县工业集中区
|
5 | 2020-03-12 | 经营范围变更 |
光伏****电、供应、销售,光伏设备生产、维护、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光伏****电、供应、销售,光伏设备生产、维护、销售,光伏****电研****、光伏设备研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|