序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘强 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘强
|
|
2 |
龙立云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-24 | 联络员备案 |
刘强 *** 备案手机:***
|
刘强 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-22 | 联络员备案 |
刘强 *** 备案手机:***
|
刘强 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
刘强 *** 备案手机:***
|
刘强 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-06-30 | 联络员备案 |
刘强 备案手机:*****
|
刘强 备案手机:*****
|
5 | 2016-11-10 | 财务负责人 |
|
邓湘萍
|
6 | 2016-11-10 | 联络员备案 |
张伟 备案手机:*****
|
刘强 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
张伟 备案手机:*****
|
张伟 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张伟 备案手机:*****
|