序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑凯文 | 70% | 1400.0万人民币 |
2 | 郑琳 | 10% | 200.0万人民币 |
3 | 郑景元 | 10% | 200.0万人民币 |
4 | 郑景仁 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
瞿泽贵
|
|
2 |
郑凯文
|
|
3 |
郑琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 联络员备案 |
丁小娇 *** 备案手机:***
|
郑凯文 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-29 | 联络员备案 |
丁小娇 *** 备案手机:***
|
丁小娇 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-23 | 联络员备案 |
丁小娇 *** 备案手机:***
|
丁小娇 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-22 | 联络员备案 |
丁小娇 *** 备案手机:***
|
丁小娇 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-24 | 联络员备案 |
丁小娇 *** 备案手机:***
|
丁小娇 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-30 | 联络员备案 |
丁小娇 备案手机:*****
|
丁小娇 备案手机:*****
|
7 | 2017-06-13 | 联络员备案 |
丁小娇 备案手机:*****
|
丁小娇 备案手机:*****
|
8 | 2016-07-21 | 财务负责人 |
|
彭敏
|
9 | 2016-06-26 | 联络员备案 |
丁小娇 备案手机:*****
|
丁小娇 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
丁小娇 备案手机:*****
|
丁小娇 备案手机:*****
|