序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 联络员备案 |
刘文成 *** 备案手机:***
|
刘文成 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
刘文成 *** 备案手机:***
|
刘文成 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-07-04 | 联络员备案 |
刘文成 *** 备案手机:***
|
刘文成 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
刘文成 *** 备案手机:***
|
刘文成 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
刘文成 *** 备案手机:***
|
刘文成 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-04 | 财务负责人 |
|
兰再武
|
7 | 2017-05-04 | 联络员备案 |
兰再武 备案手机:*****
|
刘文成 备案手机:*****
|
8 | 2017-05-04 | 负责人变更 |
陈志敏 [退出]
|
杜长城 [新增]
|