序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 负责人变更 |
曹铁梅 [退出]
|
曾宏伟 [新增]
|
2 | 2021-03-19 | 联络员备案 |
徐浪 *** 备案手机:***
|
徐浪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
毛承亮 *** 备案手机:***
|
徐浪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
徐浪 *** 备案手机:***
|
徐浪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-05-24 | 联络员备案 |
毛承亮 *** 备案手机:***
|
毛承亮 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-05-24 | 负责人变更 |
曾宏伟 [退出]
|
曹铁梅 [新增]
|
7 | 2017-05-19 | 联络员备案 |
张时友 备案手机:*****
|
毛承亮 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2016-03-29 | 财务负责人 |
|
易建平
|
9 | 2015-01-20 | 其他事项备案 |
贾元元
|
曾宏伟
|
10 | 2015-01-20 | 法定代表人变更 |
贾元元
|
曾宏伟
|