序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭军 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 谷洪兵 | 49% | 1470.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷永忠
|
|
2 |
谷洪兵
|
|
3 |
谭军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-04 | 法定代表人变更 |
王炯
|
谷永忠
|
2 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王炯 [退出]
|
谷永忠 [新增]
|
3 | 2021-02-01 | 地址变更 |
湖南省怀化市洪江区新街办事处二凉亭32号(世纪阳光6栋)
|
湖南省怀化市洪江区河滨路办事处尖坡2号
|
4 | 2021-02-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-18第一章 第二条 公司住所:湖南省怀化市洪江区河滨路办事处尖坡2号
|
5 | 2020-02-22 | 联络员备案 |
龚京萍 *** 备案手机:***
|
周思 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-02-22 | 法定代表人变更 |
崔永国
|
王炯
|
7 | 2020-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔永国 [退出]
|
王炯 [新增]
|
8 | 2019-12-03 | 章程备案 |
无
|
2019-11-26该公司于2019年11月26日变更新章程
|
9 | 2019-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺钢梁 [退出]
|
谭军 [新增]
|
10 | 2019-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈志刚 [退出]
|
谷洪兵 [新增]
|