序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广汽商贸有限公司 | 100% | 3300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林志斌
|
|
2 |
陈锐坤
|
|
3 |
欧阳松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙鹤翔 [退出]于淼 [退出]张炜 [退出]
|
林志斌 [新增]
|
2 | 2021-11-30 | 章程备案 |
无
|
2021-11-15
|
3 | 2021-11-30 | 法定代表人变更 |
孙鹤翔
|
林志斌
|
4 | 2021-04-21 | 法定代表人变更 |
江瀚
|
孙鹤翔
|
5 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭敬华 [退出]
|
陈锐坤 [新增]
|
6 | 2019-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范庆欣 [退出]
|
谭敬华 [新增]
|
7 | 2019-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江青桃 [退出]
|
范庆欣 [新增]
|
8 | 2019-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张朝锋 [退出]吕国杰 [退出]张炜
|
于淼 [新增]江瀚 [新增]张炜
|
9 | 2019-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李兴军 [退出]
|
欧阳松 [新增]
|
10 | 2019-05-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
广州汽车集团商贸有限公司;
|
广汽商贸有限公司; [名称变更]
|