序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李飞洋 | 51% | 1.53万人民币 |
2 | 张海燕 | 49% | 1.47万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李飞洋
|
|
2 |
张海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 章程备案 |
无
|
2021-05-19重新制定公司章程
|
2 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚吒 [退出]
|
张海燕 [新增]
|
3 | 2021-05-21 | 股东变更 |
李飞洋 ,李亚吒 [退出]
|
李飞洋 ,张海燕 [新增]
|
4 | 2021-04-19 | 股东变更 |
陈俊 , [退出]李波 , [退出]李飞洋
|
李飞洋 ,李亚吒 [新增]
|
5 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李飞洋
|
李飞洋
|
6 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈俊 [退出]
|
李亚吒 [新增]
|
7 | 2021-04-19 | 章程备案 |
无
|
2021-04-16重新制定章程
|
8 | 2013-01-11 | 投资人(股权)变更 |
李飞洋出资 0.90000万元 人民币;陈茂林出资 1.47000万元 人民币; [退出]李波出资 0.63000万元 人民币
|
李飞洋出资 1.17000( + 30% )万元 人民币 ;陈俊出资 1.20000万元 人民币 ; [新增]李波出资 0.63000万元 人民币
|