序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 负责人变更 |
莫春燕 [退出]
|
李兆萍 [新增]
|
2 | 2017-06-12 | 负责人变更 |
姜自强 [退出]
|
莫春燕 [新增]
|
3 | 2017-02-16 | 联络员备案 |
蒋木 备案手机:*****
|
于岚 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-06-26 | 联络员备案 |
蒋木 备案手机:*****
|
蒋木 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
蒋木 备案手机:*****
|
蒋木 备案手机:*****
|
6 | 2014-03-19 | 其他事项备案 |
重庆华南物资有限公司怀化分公司
|
华南物资集团有限公司
|
7 | 2014-03-19 | 名称变更 |
重庆华南物资(集团)有限公司怀化分公司
|
华南物资集团有限公司怀化分公司
|
8 | 2014-03-19 | 隶属企业名称变更 |
重庆华南物资有限公司怀化分公司
|
华南物资集团有限公司
|