序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-05 | 负责人变更 |
汪健 [退出]
|
胡华伦 [新增]
|
2 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
汪健 *** 备案手机:***
|
汪健 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-23 | 联络员备案 |
汪健 *** 备案手机:***
|
汪健 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-06-29 | 联络员备案 |
郑昌军 备案手机:*****
|
汪健 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-29 | 负责人变更 |
郑昌军 [退出]
|
汪健 [新增]
|