序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎建陵 | 50.96154% | 106.0万人民币 |
2 | 潘丽 | 49.03846% | 102.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘丽
|
|
2 |
黎建陵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-23 | 联络员备案 |
张华勇 *** 备案手机:***
|
张华勇 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-22 | 联络员备案 |
张华勇 *** 备案手机:***
|
张华勇 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
潘丽 *** 备案手机:***
|
张华勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-12-28 | 财务负责人 |
|
张华勇 ***
|
5 | 2017-06-29 | 联络员备案 |
潘丽 备案手机:*****
|
潘丽 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
潘丽 备案手机:*****
|
潘丽 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-26 | 联络员备案 |
潘丽 备案手机:*****
|
潘丽 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
潘丽 备案手机:*****
|