序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 向金霞 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 周敏 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周敏
|
|
2 |
佘亮英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周敏
|
周敏
|
3 | 2021-05-28 | 章程备案 |
无
|
2021-05-26重新修订。
|
4 | 2021-05-28 | 股东变更 |
周敏
|
向金霞 , [新增]周敏
|
5 | 2021-05-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-05-08 | 股东变更 |
胡雪花 , [退出]袁米莉 , [退出]袁裕棠 , [退出]周敏 ,佘婷婷 [退出]
|
周敏
|
7 | 2021-05-08 | 章程备案 |
无
|
2021-04-11章程修订
|
8 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁裕棠 [退出]
|
佘亮英 [新增]
|
9 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周敏
|
周敏
|
10 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
杨雄 *** 备案手机:***
|
佘婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|