序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢寒冰 | 68% | 870.4万人民币 |
2 | 曹芩 | 25% | 320万人民币 |
3 | 林权 | 7% | 89.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢寒冰
|
|
2 |
林权
|
|
3 |
曹芩
|
|
4 |
黄润松
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南东鹏房地产开****有限公司洪江市分公司
|
艾军 | 2019-05-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
尹邦喜 *** 备案手机:***
|
李理 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-01-02 | 法定代表人变更 |
谢寒冰
|
向雯琪
|
3 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢寒冰 [退出]曹芩林权
|
向雯琪 [新增]曹芩林权
|
4 | 2014-09-25 | 投资人(股权)变更 |
林权曹芩秦嗣娟 [退出]谢寒冰
|
曹芩谢寒冰林权
|