序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李兰君 | 66% | 660万人民币 |
2 | 邓钊阳 | 34% | 340.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李兰君
|
|
2 |
张伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-17 | 联络员备案 |
张伟 *** 备案手机:***
|
杨莹华 *****6 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-06-23 | 联络员备案 |
张伟 *** 备案手机:***
|
张伟 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-22 | 联络员备案 |
张伟 *** 备案手机:***
|
张伟 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-12-14 | 股东变更 |
易莉 , [退出]张伟 [退出]
|
邓钊阳 , [新增]李兰君 [新增]
|
5 | 2017-12-14 | 投资人(股权)变更 |
易莉 出资 500万人民币; [退出]张伟 出资 500万人民币; [退出]
|
李兰君 出资 660万人民币; [新增]邓钊阳 出资 340万人民币; [新增]
|
6 | 2017-12-14 | 经营范围变更 |
建筑材料、五金交电、日用百货、文体用品、汽车配件、摩托车配件、工程机械设备及配件的批****及零售。
|
乡村生态旅游开****及经营;住宿经营及管理;农牧业的种养植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-12-14 | 法定代表人变更 |
张伟
|
李兰君
|
8 | 2017-12-14 | 名称变更 |
怀化富信贸易有限公司
|
怀化乐行旅游开****有限公司
|