序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓淑菊 | 60% | 30万人民币 |
2 | 刘伟鸿 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓淑菊
|
|
2 |
刘伟鸿
|
|
3 |
李铭生
|
|
4 |
邓芸
|
|
5 |
戴天
|
|
6 |
林倩雯
|
|
7 |
戴青林
|
|
8 |
张华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 经营范围变更 |
文化、艺术培训(经营期限2020年4月24日至2025年4月24日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
非学科类教育培训(有效期限2021年11月24日至2023年11月23日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-11-03 | 联络员备案 |
邓淑菊 *** 备案手机:***
|
周程程 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-11-03 | 联络员备案 |
周程程 *** 备案手机:***
|
邓淑菊 *** 备案手机:***
|