序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 负责人变更 |
陈秋冰 [退出]
|
王正芬 [新增]
|
2 | 2022-04-29 | 联络员备案 |
邓捷 *** 备案手机:***
|
谭静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-05-19 | 联络员备案 |
陈秋冰 *** 备案手机:***
|
邓捷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-03-25 | 负责人变更 |
张务兴 [退出]
|
陈秋冰 [新增]
|
5 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
熊孝来 *** 备案手机:***
|
陈秋冰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
陈秋冰 *** 备案手机:***
|
陈秋冰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-04-24 | 负责人变更 |
邓森 [退出]
|
张务兴 [新增]
|