序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李江民 | 85% | 633.25 |
2 | 叶明生 | 4.47 | |
3 | 叶茂春 | 0.6% | 4.47 |
4 | 张丕兵 | 0.6% | 4.47 |
5 | 张小华 | 0.6% | 4.47 |
6 | 刘道青 | 0.6% | 4.47 |
7 | 胡业富 | 0.6% | 4.47 |
8 | 李开用 | 0.6% | 4.47 |
9 | 杨军 | 0.6% | 4.47 |
10 | 李新泉 | 0.6% | 4.47 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李江民
|
|
2 |
叶茂春
|
|
3 |
叶润生
|
|
4 |
张丕兵
|
|
5 |
张小华
|
|
6 |
刘道青
|
|
7 |
胡业富
|
|
8 |
叶明生
|
|
9 |
李开用
|
|
10 |
杨军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-17 | 联络员备案 |
叶明生 *** 备案手机:***
|
李江民 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-12-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-23章程第二章第九条十一名成员退社
|
3 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
叶明生
|
李江民
|
4 | 2018-07-10 | 联络员备案 |
叶明生 *** 备案手机:***
|
叶明生 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-05-16 | 联络员备案 |
叶明生 *** 备案手机:***
|
叶明生 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-05-14 | 联络员备案 |
叶明生 *** 备案手机:***
|
叶明生 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-01-25 | 章程备案 |
无
|
2018-01-12全体成员签署的新章程
|
8 | 2018-01-25 | 法定代表人变更 |
叶明生
|
叶明生
|
9 | 2018-01-25 | 业务范围变更 |
为成员提供生产资料的购买、山羊的销售以及与山羊养殖有关的技术、信息等服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
为成员提供生产资料的购买、山羊的销售以及与山羊养殖有关的技术、信息等服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
10 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
叶明生 备案手机:*****
|