序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪海斌 | 100% | 160.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪海斌
|
|
2 |
陈兰英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-22 | 股东变更 |
倪秉富 , [退出]张仁平 [退出]
|
倪海斌 [新增]
|
2 | 2018-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张仁平 [退出]
|
倪海斌 [新增]
|
3 | 2018-01-22 | 法定代表人变更 |
张仁平
|
倪海斌
|
4 | 2018-01-22 | 投资人(股权)变更 |
倪秉富 出资 112万人民币; [退出]张仁平 出资 48万人民币; [退出]
|
倪海斌 出资 160万人民币; [新增]
|
5 | 2018-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪秉富 [退出]
|
陈兰英 [新增]
|
6 | 2018-01-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2017-06-03 | 联络员备案 |
张仁平 备案手机:*****
|
郑盛思 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2015-09-24 | 联络员备案 |
张仁平
|
张仁平
|
9 | 2015-09-24 | 经营范围变更 |
国家政策允许的矿产品销售(涉及行政许可证的,在取得许可后方可经营)
|
砖瓦用页岩露天开采(有效期至2018年8月20日止)、国家政策允许的矿产品销售
|
10 | 2015-09-24 | 财务负责人 |
|
廖勤
|