序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 靖州苗族侗族自治县国有资产事务中心 | 65.13333% | 9770.0万人民币 |
2 | 国开****展基金有限公司 | 34.86667% | 5230.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿有为
|
|
2 |
谢文举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-09-08 | 联络员备案 |
刘劲男 *** 备案手机:***
|
|
3 | 2021-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾敏 [退出]金剑平 [退出]耿有为
|
|
4 | 2021-06-04 | 联络员备案 |
冯万里 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐志勇 [退出]陈正湘 [退出]陈经儒 [退出]
|
|
6 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾敏 [退出]
|
|
7 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
唐志勇
|
|
8 | 2020-08-11 | 股东变更 |
国开****展基金有限公司 ,靖州苗族侗族自治县国有资产管理局 [退出]
|
|
9 | 2020-08-11 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2020-03-25 | 财务负责人 |
杨兰兰 ***
|
|