序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李红兵 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 林珍霞 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李红兵
|
|
2 |
石成顺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
石政权 *** 备案手机:***
|
石政权 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
石政权 *** 备案手机:***
|
石政权 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
石政权 *** 备案手机:***
|
石政权 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-16 | 联络员备案 |
石政权 *** 备案手机:***
|
石政权 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-01-17 | 股东变更 |
林珍菊 [退出]
|
李红兵 , [新增]林珍霞 [新增]
|
6 | 2018-01-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2018-01-17 | 法定代表人变更 |
林珍菊
|
李红兵
|