序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
吴子力 *** 备案手机:***
|
吴子力 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
吴子力 *** 备案手机:***
|
吴子力 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
吴子力 *** 备案手机:***
|
吴子力 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
吴子力 *** 备案手机:***
|
吴子力 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-02-28 | 负责人变更 |
杨建平 [退出]
|
杨卫长 [新增]
|