序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李旭光 | 55% | 440万人民币 |
2 | 刘海涛 | 25% | 200万人民币 |
3 | 王立新 | 20% | 160万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林亚秋
|
|
2 |
刘海涛
|
|
3 |
刘波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 法定代表人变更 |
邓春桂
|
林亚秋
|
2 | 2021-01-14 | 股东变更 |
李旭光 ,刘波 , [退出]王立新
|
李旭光 ,刘海涛 , [新增]王立新
|
3 | 2020-09-23 | 法定代表人变更 |
邱胜元
|
邓春桂
|
4 | 2020-08-06 | 股东变更 |
刘波 ,杨昌文 , [退出]张细菊
|
李旭光 , [新增]刘波 ,张细菊
|
5 | 2017-08-21 | 股东变更 |
李旭光 ,陆智宁 [退出]
|
李旭光 ,刘波 , [新增]张细菊 [新增]
|
6 | 2017-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊铭 [退出]
|
刘波 [新增]
|
7 | 2017-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2017-08-21 | 投资人(股权)变更 |
陆智宁 出资 360万人民币; [退出]李旭光 出资 440万人民币;
|
李旭光 出资 440万人民币;刘波 出资 200.000000万人民币; [新增]张细菊 出资 160.000000万人民币; [新增]
|
9 | 2017-08-21 | 监事备案 |
刘俊铭 [退出]
|
刘波 [新增]
|
10 | 2017-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘海涛 [退出]
|
邱胜元 [新增]
|