序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘士兴 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 邓同会 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
郑林福; [退出]
|
刘士兴; [新增]
|
2 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
吴郁娟 *** 备案手机:***
|
刘小易 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-22 | 联络员备案 |
舒意均 *** 备案手机:***
|
吴郁娟 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-07-22 | 联络员备案 |
钟华 *** 备案手机:***
|
舒意均 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
钟华 *** 备案手机:***
|
钟华 *** 备案手机:***
|