序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤波 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 黄洁 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 姚燕莲 | 10% | 10.0万人民币 |
4 | 汤可可 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 汤胜 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄洁
|
|
2 |
汤波
|
|
3 |
姚燕莲
|
|
4 |
汤可可
|
|
5 |
汤胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
汤波 *** 备案手机:***
|
汤波 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-09-27 | 法定代表人变更 |
汤波
|
黄洁
|
3 | 2019-09-27 | 业务范围变更 |
组织成员从事牲畜、家禽、水产养殖;为本社成员提供种其植养殖所需的生产资料;组织收购、销售本社成员的产品;引进养殖新技术、新品种;开展与其种植养殖生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
组织成员从事牲畜、野山鸡、蛙类、水产养殖;为本社成员提供种其植养殖所需的生产资料;组织收购、销售本社成员的产品;引进养殖新技术、新品种;开展与其种植养殖生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-07-01 | 联络员备案 |
汤波 *** 备案手机:***
|
汤波 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
汤波 *** 备案手机:***
|
汤波 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
汤波 *** 备案手机:***
|
汤波 *** 备案手机:***
|