序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 负责人变更 |
郑凌 [退出]
|
王江连 [新增]
|
2 | 2021-01-26 | 联络员备案 |
卢普威 *** 备案手机:***
|
刘天军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-11-22 | 负责人变更 |
卢普威 [退出]
|
郑凌 [新增]
|
4 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
卢普威 *** 备案手机:***
|
卢普威 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-25 | 联络员备案 |
卢普威 *** 备案手机:***
|
卢普威 *** 备案手机:***
|