序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄秀兰 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 向波 | 40% | 80.0万人民币 |
3 | 沈伟 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈伟
|
|
2 |
黄秀兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周亮 [退出]
|
黄秀兰 [新增]
|
2 | 2021-01-21 | 股东变更 |
沈伟 ,向波 ,周亮 [退出]
|
黄秀兰 , [新增]沈伟 ,向波
|
3 | 2021-01-21 | 章程备案 |
无
|
2021-01-18第三章第六条
|
4 | 2020-11-24 | 章程备案 |
无
|
2020-11-08第三章第六条
|
5 | 2020-11-24 | 股东变更 |
沈伟 ,沈子杰 , [退出]周亮
|
沈伟 ,向波 , [新增]周亮
|
6 | 2020-09-28 | 股东变更 |
沈伟 ,沈子杰 ,夏凡 [退出]
|
沈伟 ,沈子杰 ,周亮 [新增]
|
7 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏凡 [退出]
|
周亮 [新增]
|
8 | 2020-09-28 | 章程备案 |
无
|
2020-09-24第三章第六条
|