序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓忠武 | 40% | 200万人民币 |
2 | 赵能香 | 30% | 150万人民币 |
3 | 向洪刚 | 30% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓忠武
|
|
2 |
向洪刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 联络员备案 |
杨晖 *** 备案手机:***
|
邓忠武 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-09 | 联络员备案 |
杨晖 *** 备案手机:***
|
杨晖 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-12-14 | 股东变更 |
邓忠武 ,向洪刚 ,杨晖 [退出]
|
邓忠武 ,向洪刚 ,赵能香 [新增]
|
4 | 2020-12-14 | 章程备案 |
无
|
2020-10-27第三章第六条
|
5 | 2020-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓忠武
|
邓忠武
|
6 | 2020-10-23 | 联络员备案 |
杨晖 *** 备案手机:***
|
杨晖 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-06-19 | 联络员备案 |
杨晖 *** 备案手机:***
|
杨晖 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-05-17 | 联络员备案 |
杨晖 备案手机:*****
|
杨晖 备案手机:*****
|