序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴学举 | 10% | 2.0万人民币 |
2 | 杨光军 | 10% | 2.0万人民币 |
3 | 唐昭海 | 10% | 2.0万人民币 |
4 | 陆国清 | 10% | 2.0万人民币 |
5 | 李忆林 | 10% | 2.0万人民币 |
6 | 代良军 | 10% | 2.0万人民币 |
7 | 封昌标 | 10% | 2.0万人民币 |
8 | 陈秋 | 10% | 2.0万人民币 |
9 | 陆居学 | 10% | 2.0万人民币 |
10 | 陆其东 | 10% | 2.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
陆国清;
|
陆国清;吴学举; [新增]
|
2 | 2021-04-23 | 其他事项备案 |
无
|
2021-04-23陆居学 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 陆国清 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 唐昭海 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 吴学聪 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 李忆林 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 代良军 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 陆其东 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 陈秋 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 杨光军 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币 封昌标 1. 2004-03-26:货币2.000000万元人民币 实缴:2人民币
|
3 | 2019-06-17 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
李德炳; [退出]
|
陆国清; [新增]
|
4 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
李德炳 *** 备案手机:***
|
陈秋 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-12-22 | 出资方式变更 |
代良军 货币1.8万;唐昭海 货币1.8万;封昌标 货币1.8万;李德炳 货币1.8万;杨光军 货币1.8万;杨运月 货币1.8万;殷泽成 货币1.8万;裴庭海 货币1.8万;陆国清 货币1.8万;陈绍勇 货币1.8万;龙宪敏 货币2万;
|
代良军 货币1.8万;刘祝根 货币1.8万;吴锟懷 货币2万;唐昭海 货币1.8万;封昌标 货币1.8万;李德炳 货币1.8万;李忆林 货币1.8万;杨光军 货币1.8万;杨运月 货币1.8万;陆国清 货币1.8万;陈绍勇 货币1.8万;
|
6 | 2017-12-22 | 合伙人变更 |
李德炳 出资 1.8万人民币;陆国清 出资 1.8万人民币;唐昭海 出资 1.8万人民币;龙宪敏 出资 2万人民币; [退出]裴庭海 出资 1.8万人民币; [退出]殷泽成 出资 1.8万人民币; [退出]杨运月 出资 1.8万人民币;陈绍勇 出资 1.8万人民币;杨光军 出资 1.8万人民币;代良军 出资 1.8万人民币;封昌标 出资 1.8万人民币;
|
李德炳 出资 1.8万人民币;陆国清 出资 1.8万人民币;唐昭海 出资 1.8万人民币;吴锟懷 出资 2万人民币; [新增]刘祝根 出资 1.8万人民币; [新增]李忆林 出资 1.8万人民币; [新增]杨运月 出资 1.8万人民币;陈绍勇 出资 1.8万人民币;杨光军 出资 1.8万人民币;代良军 出资 1.8万人民币;封昌标 出资 1.8万人民币;
|
7 | 2011-05-25 | 经营范围变更 |
水力****电。
|
水力****电及电力及销售。
|
8 | 2009-06-24 | 企业类型变更 |
9220
|
9221
|