序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴细光 | 100% | 2180.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴细光
|
|
2 |
李聘初
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
李胡眉
|
吴细光
|
2 | 2020-07-10 | 章程备案 |
无
|
2020-07-08见公司章程
|
3 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李胡眉 [退出]
|
吴细光 [新增]
|
4 | 2020-07-10 | 股东变更 |
李胡眉 , [退出]李聘初 [退出]
|
吴细光 [新增]
|
5 | 2020-07-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-11-13 | 法定代表人变更 |
周跃进
|
李胡眉
|
7 | 2018-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周欢 [退出]
|
李聘初 [新增]
|
8 | 2018-11-13 | 股东变更 |
周欢 , [退出]周跃进 [退出]
|
李胡眉 , [新增]李聘初 [新增]
|
9 | 2017-10-23 | 股东变更 |
李小珍 , [退出]周跃进
|
周欢 , [新增]周跃进
|
10 | 2017-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小珍 [退出]
|
周欢 [新增]
|