序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李尧志 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 李丰俊 | 24.5% | 735.0万人民币 |
3 | 文建楼 | 24.5% | 735.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文建楼
|
|
2 |
李丰俊
|
|
3 |
刘杰辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 章程备案 |
无
|
2021-12-03详见新章程。
|
2 | 2021-12-08 | 注册资本变更 |
800万人民币
|
3000.000000万人民币( + 275% )
|
3 | 2021-12-08 | 股东变更 |
李丰俊 ,李尧志 ,文建楼
|
李丰俊 ,李尧志 ,文建楼
|
4 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘杰辉
|
5 | 2021-01-18 | 经营范围变更 |
按资质证书核定的项目承包工程劳务作业业务;土建工程、基础设施建设、水电工程、房屋建筑施工(凭资质证书经营)。
|
按资质证书核定的项目承包工程劳务作业业务;土建工程、基础设施建设工程、水电工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、土石方工程施工(凭资质证书经营);石材加工、销售;机械设备租赁;工程建筑技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-01-18 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04经营范围变更为:按资质证书核定的项目承包工程劳务作业业务;土建工程、基础设施建设、水电工程、房屋建筑施工(凭资质证书经营);石材加工、销售;机械设备租赁;园林绿化工程、土石方工程承包与施工;工程建筑技术服务。
|
7 | 2019-05-07 | 联络员备案 |
李尧志 *** 备案手机:***
|
李尧志 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-06-19 | 股东变更 |
文建楼
|
李丰俊 , [新增]李尧志 , [新增]文建楼
|
9 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李姬 [退出]
|
李丰俊 [新增]
|
10 | 2017-06-19 | 投资人(股权)变更 |
文建楼 出资 800万人民币;
|
文建楼 出资 266.6( - 66.675% )万人民币;李丰俊 出资 266.6万人民币; [新增]李尧志 出资 266.8万人民币; [新增]
|