序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大汉控股集团有限公司 | 74% | 592.0万人民币 |
2 | 李翔 | 18% | 144.0万人民币 |
3 | 付木林 | 8% | 64.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付胜龙
|
|
2 |
付木林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-17 | 经营期限 |
2005年12月31日 至 2021年12月31日
|
2005年12月31日 至 长期
|
2 | 2022-02-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-02-10修改原章程第八章第二十二条公司经营期限。
|
3 | 2020-05-08 | 联络员备案 |
朱爱华 *** 备案手机:***
|
吴媚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|