序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁琼 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁琼
|
|
2 |
刘冲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 章程备案 |
无
|
2021-10-19变更股东、法人。
|
2 | 2021-10-19 | 法定代表人变更 |
刘楚安
|
梁琼
|
3 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
梁琼
|
4 | 2021-10-19 | 股东变更 |
刘楚安 [退出]
|
梁琼 [新增]
|
5 | 2021-10-12 | 联络员备案 |
周鹏程 *** 备案手机:***
|
苏葵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-06-25 | 股东变更 |
刘冲 , [退出]刘楚安
|
刘楚安
|
7 | 2021-06-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2021-06-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘冲; [退出]刘楚安;
|
刘楚安;
|
9 | 2020-02-25 | 法定代表人变更 |
刘冲
|
刘楚安
|
10 | 2020-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘楚安 [退出]
|
刘冲 [新增]
|