序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新化县财政局 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘元清
|
|
2 |
杨自康
|
|
3 |
姜跃辉
|
|
4 |
胡佳频
|
|
5 |
陈杨文
|
|
6 |
刘自忠
|
|
7 |
欧德荣
|
|
8 |
李新昂
|
|
9 |
奉光聪
|
|
10 |
姜浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏玲彬 [退出]李新昂姜浩奉光聪罗向凯
|
何华阳 [新增]姜浩李新昂罗向凯奉光聪
|
2 | 2019-04-26 | 财务负责人 |
刘卫红 ***
|
邹联华 ***
|
3 | 2018-07-12 | 联络员备案 |
王艳妮 *** 备案手机:***
|
邹琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-03-20 | 经营范围变更 |
保障性安居工程建设的投资、经营及资产管理,全县棚户区改造及安置区的规划设计、投资建设及房屋土地的综合开****利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
保障性安居工程建设的投资、经营及资产管理,全县棚户区改造及安置区的规划设计、投资建设及房屋土地的综合开****利用;教育、文化、体育、卫生、环境、基础设施建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-06-06 | 联络员备案 |
欧彦辉 备案手机:*****
|
王艳妮 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2015-07-20 | 法定代表人变更 |
游志雄
|
刘元清
|