序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司冷水江支行
|
中国建设银行股份有限公司
|
2 | 2022-08-03 | 负责人变更 |
梁银军 [退出]
|
李君 [新增]
|
3 | 2020-06-03 | 负责人变更 |
谢玲 [退出]
|
梁银军 [新增]
|
4 | 2017-07-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国建设银行股份有限公司涟源东城分理处
|
中国建设银行股份有限公司涟源东城支行
|
5 | 2017-05-31 | 联络员备案 |
周北辽 *** 备案手机:***
|
卢琪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-05-31 | 联络员备案 |
卢琪 *** 备案手机:***
|
卢琪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-05-19 | 财务负责人 |
|
|
8 | 2017-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁琴
|
谢玲
|
9 | 2017-05-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的金融业务及其他业务。
|
经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的金融业务及其他业务。
|
10 | 2014-10-29 | 其他事项备案 |
李鸿斌
|
梁琴
|