序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨伦文 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 谭金霞 | 35% | 350.0万人民币 |
3 | 欧建国 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭金霞
|
|
2 |
杨伦文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-13 | 法定代表人变更 |
李细莲
|
谭金霞
|
2 | 2021-10-13 | 章程备案 |
无
|
2021-10-11修改章程全部内容。
|
3 | 2021-10-13 | 股东变更 |
柯桂常 , [退出]李细莲 , [退出]苏明星 [退出]
|
欧建国 , [新增]谭金霞 , [新增]杨伦文 [新增]
|
4 | 2021-10-13 | 联络员备案 |
余琼 *** 备案手机:***
|
陈美玉 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李细莲 [退出]
|
谭金霞 [新增]
|
6 | 2021-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏明星 [退出]
|
杨伦文 [新增]
|
7 | 2018-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏中常 [退出]
|
李细莲 [新增]
|
8 | 2018-09-10 | 章程备案 |
无
|
2018-08-28章程全部内容
|
9 | 2018-09-10 | 法定代表人变更 |
苏中常
|
李细莲
|
10 | 2018-09-10 | 股东变更 |
柯桂常 ,苏明星 ,苏中常 [退出]
|
柯桂常 ,李细莲 , [新增]苏明星
|