序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴辉 | 34% | 34.0万人民币 |
2 | 尹华玉 | 33% | 33.0万人民币 |
3 | 吴巍 | 33% | 33.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴辉
|
|
2 |
吴巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 联络员备案 |
吴辉 *** 备案手机:***
|
吴辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
吴辉 *** 备案手机:***
|
吴辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
吴辉 *** 备案手机:***
|
吴辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
吴辉 *** 备案手机:***
|
吴辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
吴辉 *** 备案手机:***
|
吴辉 *** 备案手机:***
|