序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘峰 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 刘嫔 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 李智峰 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 吴社伟 | 20% | 10.0万人民币 |
5 | 曾辉平 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘嫔
|
|
2 |
曾辉平
|
|
3 |
吴社伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
冷水江市和兴房地产经纪有限公司都正分公司
|
吴辉 | 2019-07-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 地址变更 |
冷水江市锑都北路1号(海弘波月家园住宅小区综合楼7号门面)
|
冷水江市冷水江街道红日路(冶金技校集资楼2栋105号门面)
|
2 | 2021-09-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-16第四条
|
3 | 2020-04-23 | 联络员备案 |
肖楚华 *** 备案手机:***
|
吴社伟 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-05-27 | 联络员备案 |
游娟 *** 备案手机:***
|
肖楚华 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-05-24 | 联络员备案 |
陈珊 *** 备案手机:***
|
游娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-03-05 | 股东变更 |
刘嫔 ,邹海斌 [退出]
|
李智峰 , [新增]刘峰 , [新增]刘嫔 ,吴社伟 , [新增]曾辉平 [新增]
|
7 | 2018-03-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-01修改章程第8条、第12条
|
8 | 2018-03-05 | 投资人(股权)变更 |
刘嫔 出资 25万人民币;邹海斌 出资 25万人民币; [退出]
|
刘嫔 出资 10( - 60% )万人民币;曾辉平 出资 10万人民币; [新增]吴社伟 出资 10万人民币; [新增]刘峰 出资 10万人民币; [新增]李智峰 出资 10万人民币; [新增]
|
9 | 2018-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘嫔 [退出]
|
吴社伟 [新增]
|
10 | 2018-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹海斌 [退出]
|
曾辉平 [新增]
|