序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 负责人变更 |
李通 [退出]
|
匡宇协 [新增]
|
2 | 2022-06-15 | 其他事项备案 |
中国工商银行股份有限公司娄底分行
|
中国工商银行股份有限公司
|
3 | 2019-11-08 | 负责人变更 |
曾健亮 [退出]
|
李通 [新增]
|
4 | 2018-12-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
双峰县永丰镇复兴西路487号
|
双峰县永丰镇复兴街487号
|
5 | 2016-04-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
谢晓光 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-11 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
7 | 2015-06-19 | 其他事项备案 |
邓向雷
|
曾健亮
|
8 | 2015-06-19 | 法定代表人变更 |
邓向雷
|
曾健亮
|