序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 联络员备案 |
李卫军 *** 备案手机:***
|
胡晓川 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-14 | 负责人变更 |
陈湘涛 [退出]
|
罗凌 [新增]
|
3 | 2017-12-20 | 负责人变更 |
李智宏 [退出]
|
陈湘涛 [新增]
|
4 | 2017-10-31 | 隶属企业名称变更 |
国网湖南省电力公司
|
国网湖南省电力有限公司
|
5 | 2017-10-31 | 名称变更 |
国网湖南省电力公司双峰县供电分公司
|
国网湖南省电力有限公司双峰县供电分公司
|
6 | 2017-10-31 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2015-01-29 | 法定代表人变更 |
何奕华
|
李智宏
|