序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王灿平 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王灿平
|
|
2 |
贺玉文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-02修改原章程第二章第五条、修改原章程第三章第六条。
|
2 | 2022-03-03 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
200.000000万人民币( - 96% )
|
3 | 2022-03-03 | 股东变更 |
王灿平
|
王灿平
|
4 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖凤阳 [退出]
|
贺玉文 [新增]
|
5 | 2021-05-07 | 股东变更 |
王灿平 ,肖凤阳 [退出]
|
王灿平
|
6 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王灿平
|
7 | 2021-05-07 | 章程备案 |
无
|
2021-05-05新章程
|
8 | 2021-05-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|