序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙国锋 | 46% | 368万人民币 |
2 | 欧阳博玺 | 34% | 272万人民币 |
3 | 袁力 | 20% | 160万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙国锋
|
|
2 |
袁力
|
|
3 |
欧阳博玺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 联络员备案 |
孙国锋 *** 备案手机:***
|
游花 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙国锋 [退出]
|
欧阳博玺 [新增]
|
3 | 2019-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙国锋
|
孙国锋
|
4 | 2019-10-28 | 联络员备案 |
游花 *** 备案手机:***
|
孙国锋 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-10-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴铁周 [退出]
|
袁力 [新增]
|
7 | 2019-10-28 | 股东变更 |
孙国锋
|
欧阳博玺 , [新增]孙国锋 ,袁力 [新增]
|
8 | 2019-10-28 | 法定代表人变更 |
孙国锋
|
孙国锋
|
9 | 2018-04-26 | 名称变更 |
新化县美华房地产开****有限公司
|
新化县鼎轩房地产开****有限公司
|
10 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
刘玲 *** 备案手机:***
|
游花 *** 备案手机:***
|